Rikke Vestenbæk Gandrup
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IMPACT GROUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.232' DKK IMPACT GROUP ApS (2018-19) |
Største underskud: | -560' DKK IMPACT GROUP ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.626' DKK Vestenbæk Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.691' DKK IMPACT GROUP ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos IMPACT GROUP ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af IMPACT GROUP ApS (13 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 i IMPACT GROUP ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Rikke Vestenbæk Gandrup nu bestreddet i 13 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med organisering af kongresser, messer og udstillinger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.064' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vestenbæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IMPACT GROUP ApS
Via Vestenbæk Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Vestenbæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Vestenbæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
Vestenbæk Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
blivægdonor.nu I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2015
Registreringsdato: 31.01.2015
Blå bog (fortsat)
Rikke har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.09.2012 - 31.01.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.08.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.08.2011 - 14.02.2014
Reel ejer
15.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rikke Vestenbæk Gandrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vestenbæk Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.626' DKK. Igennem holdingselskabet Vestenbæk Holding ApS har Rikke derfor også ejerandele i IMPACT GROUP ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rikke Vestenbæk Gandrup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor IMPACT GROUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.232' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor IMPACT GROUP ApS kunne offentliggøre et underskud på 560' DKK.