Louise Seidelin
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2010 - 10. maj 2015 |
Karrieren startede hos: | GREVINGE BRUGSFORENING (Uddeler) |
Største overskud: | 496' DKK GREVINGE BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | -455' DKK GREVINGE BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 3.968' DKK GREVINGE BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 2.341' DKK GREVINGE BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos GREVINGE BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Uddeler hos GREVINGE BRUGSFORENING (13 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2010 hos GREVINGE BRUGSFORENING som Uddeler. Denne rolle har Louise Seidelin nu besiddet i 13 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 451' DKK.
Uddeler (1)
-
GREVINGE BRUGSFORENING
Tilknyttet som UddelerIndtrådt: 01.12.2010
Tidslinje (4)
-
Hunde shoppen v/Louise S. Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2015
Registreringsdato: 10.05.2015 -
Hunde shoppen v/Louise S. Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013 -
SLS TRADING I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Uddeler
01.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - 10.05.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Villy Johansen.