Aldin Martinov Mladenov
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CERNO EXPRESS SERVICE S.M.B.A. (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aktiv Køreskole (4 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 ved CERNO EXPRESS SERVICE S.M.B.A. som Direktør. Rollen som Direktør havde Aldin Martinov Mladenov i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 12. oktober 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aktiv Køreskole
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Aktiv Køreskole (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.09.2020
Registreringsdato: 18.09.2020 -
CERNO EXPRESS SERVICE S.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2011
Registreringsdato: 12.10.2011 -
CERNO EXPRESS SERVICE S.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 10.06.2009
Registreringsdato: 10.06.2009
Blå bog (fortsat)
Aldin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.06.2009 - 12.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab