Christian Lind Rathcke
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Game-Cards I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -4.539' DKK Energy Risk Management Holding A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 4.524' DKK Power Trading Management A/S (2020-21) |
Største gæld: | 5.859' DKK Energy Risk Management Holding A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Power Trading Management A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Power Trading Management A/S (3 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2012 i Game-Cards I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Steffen Heil Rathcke at Christian Lind Rathcke stiftede Game-Cards I/S den dag i november 2012. Hvervet som Ejer og Stifter havde Christian i 10 måneder, inden stoppet d. 30. september 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2013.
Bestyrelsesposter (2)
-
Energy Risk Management Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2021 -
Power Trading Management A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Energy Risk Management Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
Power Trading Management A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
Game-Cards I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2013
Registreringsdato: 30.09.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.04.2021 - 26.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
26.11.2012 - 30.09.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Lind Rathcke har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i Energy Risk Management Holding A/S der præsenterede et underskud på 4.539' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2021 til i dag hos Power Trading Management A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.113' DKK (Power Trading Management A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.523' DKK (Energy Risk Management Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.303' DKK (Power Trading Management A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Hans Erik Hjulmand Christensen.