Anna Bolette Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.481' DKK FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS (2018) |
Største underskud: | -2.653' DKK BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 26.352' DKK BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 14.235' DKK BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND KULTURCENTER-LIMFJORD (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS (37 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1983 i FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Anna Bolette Pedersen i 37 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 20. december 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 3.481' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Via BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS -
TikTak Auktioner ApS
Via BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS -
Komplementarselskabet Risskov 1 ApS
Via BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS -
K/S Risskov 1
Via Komplementarselskabet Risskov 1 ApS
Direktørposter (2)
-
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2010 -
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
Skive Theater ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2022 -
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2010 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND KULTURCENTER-LIMFJORD
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2022 -
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.03.2009
Tidslinje (19)
-
I/S Vinde Vestergaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.10.2022
Registreringsdato: 03.10.2022 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND KULTURCENTER-LIMFJORD (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
Skive Theater ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Anna har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - 03.10.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2019 - 08.05.2022
Bestyrelsesmedlem
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2018 - 08.05.2022
Bestyrelsesmedlem
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anna Bolette Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.743' DKK. Igennem holdingselskabet BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS har Anna derfor også ejerandele i BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (100%), TikTak Auktioner ApS (5-9.99%), Komplementarselskabet Risskov 1 ApS (10-14.99%) & K/S Risskov 1 (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anna Bolette Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Anna Bolette Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 3.126' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 2.653' DKK.
Anna har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 6 måneder fra 2009 til i dag hos BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.529' DKK (BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.743' DKK (BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (SKIVE GEOTERMI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Fritz Dahl Pedersen.