Camilla Louise Pedersen Obari
Erhvervsaktiv: | 30. nov. 2012 - 31. jan. 2013 |
Karrieren startede hos: | Din lille Rådgiver (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -44' DKK CO Vikar ApS (2022) |
Største egenkapital: | -1' DKK CO Vikar ApS (2020) |
Største gæld: | 121' DKK CO Vikar ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CO Vikar ApS (3 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Camilla Louise Pedersen Obari. Første gang Camilla var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2012 hos Din lille Rådgiver i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Camilla Louise Pedersen Obari der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Camilla i 2 måneder, inden stoppet den 31. januar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. januar 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
CO Vikar ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
CO Vikar ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
CO Vikar ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.07.2020
Registreringsdato: 17.07.2020
Blå bog (fortsat)
Camilla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.07.2020 - 04.07.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.11.2012 - 31.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CO Vikar ApS landede et underskud på 44' DKK.