Bettina Rünitz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Unik Optik v/Bettina Rünitz (Ejer) |
Største overskud: | 138' DKK A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER (2018) |
Største underskud: | -139' DKK A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER (2022) |
Største egenkapital: | 3.108' DKK A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER (2016) |
Største gæld: | 1.188' DKK A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Unik Optik v/Bettina Rünitz (11 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 hos Unik Optik v/Bettina Rünitz som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Bettina Rünitz og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Bettina nu besiddet i 11 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor optikere.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Unik Optik v/Bettina Rünitz
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
UNIK OPTIK M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 17.09.2018 -
A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
UNIK OPTIK M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2018
Registreringsdato: 17.09.2018 -
UNIK OPTIK M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2018
Registreringsdato: 27.08.2018 -
A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016
Blå bog (fortsat)
Bettina har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2014 - 27.08.2018
Bestyrelsesmedlem
17.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bettina Rünitz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER der præsenterede et overskud på 138' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER der præsenterede et underskud på 139' DKK.
Bettina har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 2016 til i dag hos A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER.
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Erik Jacob Kongsbak Sewerin.