Claus Anker Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1994 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGEKLINIKKEN SULSTED - ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 415' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS (2019) |
Største underskud: | -437' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.242' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS (2021) |
Største gæld: | 324' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Lægekliniken Sulsted (18 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1994 ved LÆGEKLINIKKEN SULSTED - ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Anker Nissen i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen den 25. april 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS
Ejerandel: 100% -
Ejendommen Doktorstien 5 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lægekliniken Sulsted
Via ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Lægekliniken Sulsted I/S (Nu: Ejendommen Doktorstien 5 I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2012
Registreringsdato: 01.01.2012 -
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2006
Registreringsdato: 25.04.2006 -
LÆGEKLINIKKEN SULSTED - ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.04.2006
Registreringsdato: 25.04.2006
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer og Direktør
25.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
23.12.1994 - 25.04.2006
Direktør
26.10.2004 - 25.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS fremviste et overskud på 415' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CLAUS NISSEN ApS fremviste et underskud på 437' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Annette Nitnoi Winsløw.