Bruno Lundby Meilby
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEV RENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 808' DKK GLOBUS SERVICES ApS (2016-17) |
Største underskud: | -329' DKK GLOBUS SERVICES ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.300' DKK GLOBUS SERVICES ApS (2018-19) |
Største gæld: | 2.100' DKK GLOBUS SERVICES ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos GLOBUS SERVICES ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS (10 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 hos LEV RENT ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Bruno Lundby Meilby i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 19. maj 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GLOBUS SERVICES ApS
Via B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS
Direktørposter (2)
-
GLOBUS SERVICES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2014 -
B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
GLOBUS SERVICES ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2016
Registreringsdato: 31.01.2016 -
GLOBUS SERVICES ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2016
Registreringsdato: 31.01.2016 -
B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.10.2014
Registreringsdato: 02.10.2014
Blå bog (fortsat)
Bruno har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.07.2011 - 28.06.2014
Direktør
02.10.2014 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2016 - 31.01.2016
Reel ejer
31.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.11.2013 - 11.07.2014
Ejer
25.11.2013 - Stadig aktiv
Direktør
02.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2012 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.06.2012 - 25.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.02.2006 - 19.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Bruno Lundby Meilby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.131' DKK. Igennem holdingselskabet B. LUNDBY HOLDING 2012 ApS har Bruno derfor også ejerandele i GLOBUS SERVICES ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Bruno Lundby Meilby, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor GLOBUS SERVICES ApS kunne offentliggøre et overskud på 808' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor GLOBUS SERVICES ApS kunne offentliggøre et underskud på 329' DKK.