René Franck Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrermester René Franck (Ejer) |
Største overskud: | 1.515' DKK ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) (2018) |
Største underskud: | -1.733' DKK ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 6.092' DKK ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) (2023) |
Største gæld: | 26.741' DKK ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GJELLERUP FRANCK HOLDING ApS (5 år 3 måneder) |
René Franck Jørgensen har været tilknyttet Syddansk Erhvervsskole tilbage i 2000-2002, odense tekniske skole tilbage i 2003-2007 & erhvervs akademiet lillebaelt tilbage i 2010-2012. René studerede følgende: skibs svejser, Tømrer & bygge teknikker de førnævnte steder.
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2012 i Tømrermester René Franck med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af René Franck Jørgensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred René i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 28. april 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. april 2016.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
GJELLERUP FRANCK HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Estoft & Franck Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
BFF HD ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
René Franck Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
F Entreprise A/S UNDER KONKURS
Via GJELLERUP FRANCK HOLDING ApS -
Hørsholm Køkken ApS
Via GJELLERUP FRANCK HOLDING ApS -
ANSØ Service ApS
Via BFF HD ApS
Direktørposter (3)
-
GJELLERUP FRANCK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2022 -
Estoft & Franck Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022 -
René Franck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2024 Ny
Tidslinje (19)
-
René Franck Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.10.2024
Registreringsdato: 04.10.2024 -
René Franck Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2024
Registreringsdato: 04.10.2024 -
ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024
Blå bog (fortsat)
René har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. En karriere som har varet i mere end 11 år 11 måneder, har René bla. Arbejdet indenfor Construction, Construction Management, Budgets, Renovation og Project Planning.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
04.10.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
18.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Reel ejer
30.06.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.10.2019 - 23.08.2024
Direktør
27.11.2019 - 23.08.2024
Ejerandel: 34%
René Franck Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• GJELLERUP FRANCK HOLDING ApS (34% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.552' DKK.
• BFF HD ApS (33,33% ejerskab).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for René Franck Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.469' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S) kunne offentliggøre et underskud på 1.733' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.139' DKK (ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 680' DKK (Hørsholm Køkken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.092' DKK (ANSØ GRUPPEN A/S (Nu: F Entreprise A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (ANSØ Service ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Søren Franck Gjellerup.