Samir Sami Wadi
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Jusu (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -342' DKK sansforme ApS (2021) |
Største egenkapital: | -35' DKK sansforme ApS (2018) |
Største gæld: | 862' DKK sansforme ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af sansforme ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2015 ved Jusu (tidligere RYOD studios) i hvervet som Ejer. Samir Sami Wadi købte virksomheden Jusu den 24. september 2015. Samir der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Samir i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen den 8. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
sansforme ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
sansforme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2018
Tidslinje (8)
-
WM Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
RYOD studios (Nu: Jusu) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.01.2021
Registreringsdato: 08.01.2021 -
WM Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020
Blå bog (fortsat)
Samir har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
20.02.2018 - 18.03.2021
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.09.2015 - 08.01.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor sansforme ApS landede et underskud på 342' DKK.