Tom Bo Madsen
Karrieren startede hos: | METO DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.728' DKK VITRAL A/S (2018) |
Største underskud: | -4.653' DKK COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S (2020) |
Største egenkapital: | 16.285' DKK VITRAL A/S (2023) |
Største gæld: | 22.027' DKK VITRAL A/S (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VITRAL A/S (2018) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for nu flere år siden ved METO DANMARK A/S (tidligere ESSELTE METO A/S) som Direktør. Rollen som Direktør havde Tom Bo Madsen i 33 år 2 måneder, før fratrædelsen den 18. november 1997.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tomma Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (17)
-
COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2014
Registreringsdato: 26.06.2014 -
CYNARA A/S (Nu: searchselskabet af 2023 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2012
Registreringsdato: 01.11.2012 -
CYNARA MEDARBEJDER ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2012
Registreringsdato: 01.10.2012
Blå bog (fortsat)
Tom har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.10.2008 - 26.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.10.2007 - 01.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2007 - 01.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2009 - 31.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.087' DKK (VITRAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.285' DKK (VITRAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.988' DKK (COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S).