Henrik Keld Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | Milles (Ejer) |
Største overskud: | 65' DKK MILLES ApS (2023) |
Største underskud: | -34' DKK MILLES ApS (2020) |
Største egenkapital: | 68' DKK MILLES ApS (2018) |
Største gæld: | 109' DKK MILLES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Milles (12 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2012 hos Milles i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Keld Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 12 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen event catering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Milles
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MILLES ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
MILLES ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
MILLES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.01.2017 - 27.11.2018
Ejer
01.01.2017 - 15.04.2024
Direktør
28.11.2018 - 15.04.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MILLES ApS landede et overskud på 65' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MILLES ApS landede et underskud på 34' DKK.