Kenneth Kim Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Webto (Ejer) |
Største overskud: | 717' DKK VVSfix ApS (2019-20) |
Største underskud: | -525' DKK NORDEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 825' DKK WEBTO ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.542' DKK WEBTO ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos WEBTO ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORDEN HOLDING ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 i Webto (tidligere Weborama) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kenneth Kim Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kenneth i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORDEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WEBTO ApS
Via NORDEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2015 -
WEBTO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
WEBTO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
VVSfix ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
VVSfix ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2016
Registreringsdato: 21.01.2016 -
NORDEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2015
Registreringsdato: 02.01.2015
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.01.2016 - 02.10.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor WEBTO ApS kunne fremvise et overskud på 528' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor NORDEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 525' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Anders Steinmetz Thomsen.