Søren Leig Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Leig Energy v/Søren Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 116' DKK Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS (2023-24) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 131' DKK Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS (2023-24) |
Største gæld: | 83' DKK Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS (1 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2012 hos Leig Energy v/Søren Olsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Leig Olsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 8 måneder, før stoppet d. 30. juni 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Leig Energy v/Søren Olsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
25.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2019 - 12.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Elektrikeren - Søren Leig Olsen ApS kunne offentliggøre et overskud på 116' DKK.