Trine Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ingeniør Stewie A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.837' DKK Thomas Group Manufacturing A/S (2019) |
Største underskud: | -4.819' DKK Thomas Group Manufacturing A/S (2018) |
Største egenkapital: | 7.717' DKK THOMAS HOLDING ÅRHUS A/S (Nu: THOMAS HOLDING ÅRHUS ApS) (2016) |
Største gæld: | 12.199' DKK Thomas Group Manufacturing A/S (2016) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Thomas Group A/S (Nu: Ingeniør Stewie A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Thomas Group Manufacturing A/S (5 år 2 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2018 hos Ingeniør Stewie A/S (tidligere Thomas Group A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Trine Sørensen i 10 måneder, før stoppet d. 27. december 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 1.780' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skuret Workout
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Klubben Djursland ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
Thomas Group Manufacturing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Klubben Djursland ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022 -
THOMAS HOLDING ÅRHUS A/S (Nu: THOMAS HOLDING ÅRHUS ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2020
Registreringsdato: 11.06.2020 -
Skuret Workout (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Trine har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2019 - 11.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.02.2018 - 27.12.2018
Direktør
28.12.2018 - 31.03.2019
Bestyrelsesmedlem
26.04.2019 - 09.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.02.2018 - 27.12.2018
Direktør
28.12.2018 - 31.03.2019
Bestyrelsesmedlem
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Thomas Group Manufacturing A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.837' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Thomas Group Manufacturing A/S kunne offentliggøre et underskud på 4.819' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 616' DKK (Thomas Group Manufacturing A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 177' DKK (Klubben Djursland ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.601' DKK (THOMAS HOLDING ÅRHUS A/S (Nu: THOMAS HOLDING ÅRHUS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -137' DKK (Klubben Djursland ApS).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Rasmus Bedsted Kvistgaard.