Jørgen Schøller
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JS BIOFUTURE INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.670' DKK FIDA-TECH ApS (Nu: Fida Biosystems ApS) (2021) |
Største underskud: | -13.927' DKK FIDA-TECH ApS (Nu: Fida Biosystems ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 34.451' DKK INITIO ApS (Nu: IMMUDEX ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 17.671' DKK FIDA-TECH ApS (Nu: Fida Biosystems ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos INITIO ApS (Nu: IMMUDEX ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af JS BIOFUTURE INVEST ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 hos JS BIOFUTURE INVEST ApS med titlen som Ejer og Direktør. Jørgen Schøller erhvervede virksomheden JS BIOFUTURE INVEST ApS d. 11. december 2007. Jørgen har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Jørgen nu bestreddet i 12 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 24' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JS BIOFUTURE INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
JS BIOFUTURE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Fida Biosystems ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
VPCIR.COM ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
VPCIR.COM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
JS Biotech Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2024 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.08.2012 - 30.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - 24.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
11.12.2007 - 24.06.2020
Direktør
11.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.08.2012 - 26.06.2019
Bestyrelsesmedlem
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JS BIOFUTURE INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 120' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FIDA-TECH ApS (Nu: Fida Biosystems ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.186' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.927' DKK (FIDA-TECH ApS (Nu: Fida Biosystems ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.123' DKK (FIDA-TECH ApS (Nu: Fida Biosystems ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 223' DKK (JS BIOFUTURE INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Brian Sørensen.