Henrik Risgaard Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERFIRMAET STIHLA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 115' DKK STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) (2021) |
Største underskud: | -157' DKK STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 95' DKK STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) (2016) |
Største gæld: | 1.075' DKK STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MALERFIRMAET STIHLA ApS (14 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2010 hos MALERFIRMAET STIHLA ApS (tidligere STIHLA ApS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Risgaard Lauritzen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Henrik nu bestreddet i 10 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor malerforretninger. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 113' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MALERFIRMAET STIHLA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MALERFIRMAET STIHLA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
H.P-Gym I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2013
Registreringsdato: 30.04.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
27.05.2010 - 12.10.2020
Ejer
27.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
27.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2012 - 30.04.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) kunne offentliggøre et overskud på 115' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor STIHLA ApS (Nu: MALERFIRMAET STIHLA ApS) kunne offentliggøre et underskud på 157' DKK.