Martin Høgh de Moura
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VISUMSERVICE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.999' DKK VISUMSERVICE ApS (2019) |
Største underskud: | -4.595' DKK Miiskin ApS (2020) |
Største egenkapital: | 9.990' DKK VISUMSERVICE ApS (2019) |
Største gæld: | 17.975' DKK Miiskin ApS (2021) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos VISUMSERVICE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Made Holding ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2011 ved VISUMSERVICE ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Martin Høgh de Moura købte sig ind i virksomheden den 18. november 2011 og fik en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Martin af: Visumservice AS. Rollen som Ejer og Direktør har Martin nu besiddet i 5 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 111' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Made Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mana Jocale ApS
Via Made Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Made Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2015 -
Mana Jocale ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Mana Jocale ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022 -
VISUMSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
COMET CONSULAR SERVICES A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.11.2019 - 31.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
18.11.2011 - 31.01.2020
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
22.06.2015 - 31.08.2015
Ejerandel: 0%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor VISUMSERVICE ApS landede et overskud på 5.999' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VISUMSERVICE ApS landede et underskud på 1.804' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 703' DKK (COMET CONSULAR SERVICES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 207' DKK (Mana Jocale ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.136' DKK (COMET CONSULAR SERVICES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -124' DKK (Mana Jocale ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Line Pihl Dalbøl.