Lars Vestermann Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÅSEPARTNER BC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.633' DKK L.W.F. HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -448' DKK L.W.F. HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 22.960' DKK L.W.F. HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.123' DKK Platform3 A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DigitalLås A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.W.F. HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 hos LÅSEPARTNER BC A/S (tidligere B.C LÅSETEKNIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Vestermann Frandsen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 28. februar 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ågård v/Frandsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
L.W.F. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DigitalLås A/S
Via L.W.F. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DigitalLås A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2021 -
L.W.F. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
DigitalLås A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
DigitalLås A/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021 -
DigitalLås A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021 -
Platform3 A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.10.2021
Registreringsdato: 18.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.11.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.08.2020 - 18.10.2021
Bestyrelsesmedlem
23.06.2021 - 18.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
15.01.2007 - 03.05.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor L.W.F. HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.633' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor L.W.F. HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 448' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Keld Vestermann Frandsen.