Muhammad Fawzi Jarkass
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Royal Bagel Original v/ M. Fawzi Jarkass (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -107' DKK Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 196' DKK Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (2022-23) |
Største gæld: | 13' DKK Sideaktivitetsselskabet fsb ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VoXeværk IVS (2 år 8 måneder) |
Det startede i 2012 ved Royal Bagel Original v/ M. Fawzi Jarkass i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Muhammad Fawzi Jarkass der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Muhammad i , før stoppet den 2. juli 2012.
Virksomheden opererede indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. juli 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
Sideaktivitetsselskabet fsb ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2022
Tidslinje (7)
-
Sideaktivitetsselskabet fsb ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
VoXeværk IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021 -
VoXeværk IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020
Blå bog (fortsat)
Muhammad har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
20.03.2019 - 30.11.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - 02.07.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Muhammad' netværk er Klaus Mygind.