Celal Tükengün
Erhvervsaktiv siden: | 2. aug. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ringsted Blik (Ejer) |
Største overskud: | 145' DKK CORUM ApS (2021) |
Største underskud: | -10' DKK CORUM ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.294' DKK CORUM ApS (2023) |
Største gæld: | 2.589' DKK CORUM ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CORUM ApS (5 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2012 hos Ringsted Blik med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Celal Tükengün der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Celal i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
CORUM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
CORUM ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2018
Registreringsdato: 10.12.2018 -
CORUM ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
Ringsted Blik (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Celal har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.04.2013 - 27.11.2018
Bestyrelsesmedlem
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.08.2012 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Celal Tükengün har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CORUM ApS der præsenterede et overskud på 145' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos CORUM ApS der præsenterede et underskud på 10' DKK.
Celal har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 9 måneder fra 2018 til i dag hos CORUM ApS.
En af de forbindelser som går igen i Celal' netværk er Sadik Øzdas.