Khalil Allah Akhund-Zadeh
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CULTCONSULT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.388' DKK ENGHAVE STATIONS CYKLER ApS (Nu: CULTCONSULT ApS) (2016) |
Største underskud: | -234' DKK N.N. BYG & MONTAGE ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.455' DKK ENGHAVE STATIONS CYKLER ApS (Nu: CULTCONSULT ApS) (2016) |
Største gæld: | 3.428' DKK Cultconsult Holding ApS (Nu: Cultconsult Property ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos N.N. BYG & MONTAGE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cultconsult Property ApS (7 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 i CULTCONSULT ApS (tidligere ENGHAVE STATIONS CYKLER ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Khalil Allah Akhund-Zadeh der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Khalil i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 22. oktober 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2016 som viste et overskud på 1.388' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SAHA UDLEJNING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Cultconsult Property ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Cultconsult Property ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2016
Ejendomme (19)
Tidslinje (13)
-
SAHA UDLEJNING (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2021
Registreringsdato: 26.08.2021 -
N.N. BYG & MONTAGE ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
N.N. BYG & MONTAGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Khalil har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
26.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
02.01.2021 - 01.06.2021
Ejerandel: 49% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.11.2013 - 04.12.2018
Direktør
26.10.2015 - 25.08.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ENGHAVE STATIONS CYKLER ApS (Nu: CULTCONSULT ApS) kunne fremvise et overskud på 1.388' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor N.N. BYG & MONTAGE ApS kunne fremvise et underskud på 234' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 303' DKK (Cultconsult Holding ApS (Nu: Cultconsult Property ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.137' DKK (Cultconsult Holding ApS (Nu: Cultconsult Property ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 504' DKK (N.N. BYG & MONTAGE ApS).