Charlotte Lindhardt
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2013 - 5. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | Konsulent Charlotte Lindhardt (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -13' DKK Tiny Choice ApS (2023) |
Største egenkapital: | 46' DKK Tiny Choice ApS (2023) |
Største gæld: | 7' DKK Tiny Choice ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Konsulent Charlotte Lindhardt (11 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2013 hos Konsulent Charlotte Lindhardt i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Lindhardt og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Charlotte nu bestreddet i 11 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udgivelse af bøger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Konsulent Charlotte Lindhardt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Tiny Choice ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
Tiny Choice ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Tiny Choice ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
06.07.2023 - 05.04.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.01.2017 - 11.09.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tiny Choice ApS kunne fremvise et underskud på 13' DKK.