Helene Bruhn Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Helene B v/Helene Bruhn Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 73' DKK HBruhnS Invest ApS (2022) |
Største underskud: | -40' DKK Fuhs Invest ApS (2023) |
Største egenkapital: | 83' DKK HBruhnS Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 5' DKK Fuhs Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HBruhnS Invest ApS (3 år 7 måneder) |
Det hele startede i 2012 ved Helene B v/Helene Bruhn Sørensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Helene Bruhn Sørensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Helene i 1 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor frisørsaloner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HBruhnS Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fuhs Invest ApS
Via HBruhnS Invest ApS
Direktørposter (2)
-
HBruhnS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2021 -
Fuhs Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2021
Tidslinje (7)
-
Fuhs Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021 -
HBruhnS Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.02.2021
Registreringsdato: 18.02.2021 -
HBruhnS Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.02.2021
Registreringsdato: 18.02.2021
Blå bog (fortsat)
Helene har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.02.2021 - 17.03.2021
Direktør
22.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
02.04.2015 - 31.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2012 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Helene Bruhn Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HBruhnS Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 83' DKK. Gennem holdingselskabet HBruhnS Invest ApS har Helene derfor også andele i Fuhs Invest ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Helene Bruhn Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HBruhnS Invest ApS kunne fremvise et overskud på 73' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fuhs Invest ApS kunne fremvise et underskud på 40' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (Fuhs Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83' DKK (HBruhnS Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (Fuhs Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helene' netværk er Silas Schwartz Holst.