Jannek Solgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Et al Design I/S (Ejer) |
Største overskud: | 152' DKK ET AL DESIGN ApS (2014) |
Største underskud: | -50' DKK Jannek Solgaard Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 196' DKK ET AL DESIGN ApS (2016) |
Største gæld: | 1.919' DKK ET AL DESIGN ApS (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ET AL DESIGN ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jannek Solgaard Holding ApS (8 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2012 hos Et al Design I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Alexander Lund Bind at Jannek Solgaard stiftede Et al Design I/S den dag i juli 2012. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jannek i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 30. juni 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af anden yderbeklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jannek Solgaard Holding ApS
Ejerandel: 100% -
The Personal Portrait I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Jannek Solgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
The Personal Portrait I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2021
Registreringsdato: 18.01.2021 -
ET AL DESIGN ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2018
Registreringsdato: 23.08.2018 -
Jannek Solgaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2016
Registreringsdato: 09.02.2016
Blå bog (fortsat)
Jannek har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.06.2014 - 23.09.2015
Ejer
17.09.2015 - 23.08.2018
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ET AL DESIGN ApS kunne fremvise et overskud på 152' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Jannek Solgaard Holding ApS kunne fremvise et underskud på 50' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jannek' netværk er Jacob Stauenberg Solgaard.