Alen Dedic
Poppelvang 37, 7080 Børkop, DK Status: Ikke aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv: | 15. jul. 2012 - 24. aug. 2015 |
Karrieren startede hos: | Din flyttemand v/Alen Dedic (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Din flyttemand v/Alen Dedic (12 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 i Din flyttemand v/Alen Dedic i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Alen Dedic og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Alen nu bestreddet i 12 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen flytteforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Din flyttemand v/Alen Dedic
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
AJ Anlæg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2015
Registreringsdato: 24.08.2015 -
AJ Anlæg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015 -
Din flyttemand v/Alen Dedic (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2012
Registreringsdato: 15.07.2012
Blå bog (fortsat)
Alen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2015 - 24.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?