Søren Peter Michaelsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | QRmedie I/S (Ejer) |
Største overskud: | 580' DKK Søren Peter Michaelsen Holding IVS (Nu: Søren Peter Michaelsen Holding ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -3.582' DKK Deliverit IVS (2019-20) |
Største egenkapital: | 790' DKK Søren Peter Michaelsen Holding IVS (Nu: Søren Peter Michaelsen Holding ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 5.832' DKK Deliverit IVS (2019-20) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Deliverit IVS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Peter Michaelsen Holding ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2012 ved QRmedie I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Tom Busk Nielsen, Brian Johannsen at Søren Peter Michaelsen stiftede QRmedie I/S den dag i september 2012. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Peter Michaelsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Quate ApS
Via Søren Peter Michaelsen Holding ApS -
Josomo Invest ApS
Via Søren Peter Michaelsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Søren Peter Michaelsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2017 -
Quate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2024
Tidslinje (11)
-
Quate ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.01.2024
Registreringsdato: 06.01.2024 -
Deliverit IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2017
Registreringsdato: 12.06.2017 -
DeliverIt Holding IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
18.05.2022 - Stadig aktiv
Direktør
06.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,77% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2015 - 29.04.2019
Ejer
16.02.2016 - 12.06.2017
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
24.04.2017 - 01.06.2017
Ejerandel: 33.34-49.99%
Søren Peter Michaelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Søren Peter Michaelsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 147' DKK. Igennem sit holdingselskab Søren Peter Michaelsen Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i Quate ApS (15-19.99%) og Josomo Invest ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Peter Michaelsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Søren Peter Michaelsen Holding IVS (Nu: Søren Peter Michaelsen Holding ApS) fremviste et overskud på 580' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Søren Peter Michaelsen Holding IVS (Nu: Søren Peter Michaelsen Holding ApS) fremviste et underskud på 518' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Morten Knoth Knudsen.