Martin Jensen
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2008 hos DOMINO MARKETING ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Martin Jensen i 1 år, inden stoppet den 11. juni 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor reklameplads i medier. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Løvegården
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
SEO Optimering ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
SEO Optimering ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Online Marketing Konsulent ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2020 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - 21.06.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.07.2020 - 20.09.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2017 - 12.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Online Marketing Konsulent ApS fremviste et overskud på 123' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Løvegården ApS fremviste et underskud på 51' DKK.