Martin Møller Buch
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Buchs Malerfirma (Ejer) |
Største overskud: | 860' DKK Malerfirmaet Martin Buch ApS (2020) |
Største underskud: | -1.015' DKK Malerfirma Villadsen Eftf. ApS (Nu: MBE ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.473' DKK Martin Buch Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 3.117' DKK Malerfirmaet Martin Buch ApS (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Malerfirmaet Martin Buch ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Martin Buch Holding ApS (8 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2014 ved Buchs Malerfirma i hvervet som Ejer. Martin Møller Buch købte virksomheden Buchs Malerfirma den 17. januar 2014. Martin der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Martin i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 11. maj 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Buch Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Malerfirmaet Martin Buch ApS
Via Martin Buch Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Martin Buch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2016 -
Malerfirmaet Martin Buch ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Malerfirma Villadsen Eftf. ApS (Nu: MBE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2019
Registreringsdato: 07.03.2019 -
Malerfirmaet Martin Buch ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
Malerfirma Villadsen Eftf. ApS (Nu: MBE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2017
Registreringsdato: 10.10.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.10.2017 - 07.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
17.01.2014 - 11.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Møller Buch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Buch Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 956' DKK. Gennem sit holdingselskab Martin Buch Holding ApS har Martin dermed også andele i Malerfirmaet Martin Buch ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Møller Buch, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Malerfirmaet Martin Buch ApS landede et overskud på 860' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Malerfirma Villadsen Eftf. ApS (Nu: MBE ApS) landede et underskud på 1.015' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 529' DKK (Malerfirmaet Martin Buch ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 956' DKK (Martin Buch Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 892' DKK (Malerfirmaet Martin Buch ApS).