Ulrik Nørgaard
Erhvervsaktiv: | 22. sep. 2007 - 31. mar. 2013 |
Karrieren startede hos: | Salgsselskabet af 28 marts 2018 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.205' DKK OGL Group ApS (2019) |
Største underskud: | -900' DKK OGL Group ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 894' DKK NLM ApS (Nu: NEW LEAD MEDIA ApS) (2018) |
Største gæld: | 2.422' DKK NKT Trading ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NKT Trading ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Salgsselskabet af 28 marts 2018 ApS (11 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ulrik Nørgaard. Første gang Ulrik var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2007 ved Salgsselskabet af 28 marts 2018 ApS (tidligere NØRGAARD JOCHUMSEN HOLDING ApS) som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ulrik Nørgaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Ulrik i 10 år 6 måneder, før fratrædelsen den 6. april 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen investeringsselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2016 kunne fremvise et overskud på 666' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 9. april 2019.
Tidslinje (56)
-
UN. Holding IVS (Nu: UN. Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
UN. Holding IVS (Nu: UN. Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
OGL Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har i alt varet 16 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.02.2020 - 30.04.2024
Direktør
20.02.2020 - 26.03.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.08.2017 - 30.04.2024
Reel ejer
14.12.2017 - 30.04.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.02.2020 - 20.02.2020
Reel ejer
20.02.2020 - 31.08.2021
Reel ejer
01.09.2021 - 28.09.2023
Bestyrelsesmedlem
01.10.2021 - 01.10.2021
Direktør
01.10.2021 - 05.05.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.02.2018 - 15.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
30.12.2022 - 17.01.2023
Ejerandel: 75,5%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor OGL Group ApS fremviste et overskud på 1.205' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor OGL Group ApS fremviste et underskud på 900' DKK.