Mohammad-Abdulalrahman Bassam Daoud
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.D. AUTO ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af MD Biler (6 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2012 hos M.D. AUTO ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mohammad-Abdulalrahman Bassam Daoud i 3 år 5 måneder, før stoppet d. 20. oktober 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MD Biler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
MD Biler (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2017
Registreringsdato: 29.11.2017 -
M.D. AUTO ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2015
Registreringsdato: 20.10.2015 -
M.D. AUTO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2012
Registreringsdato: 24.04.2012
Blå bog (fortsat)
Mohammad-Abdulalrahman har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.04.2012 - 20.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab