Jesper Møldrup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRYGHUS HORSENS HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -68' DKK Bobs Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | -22' DKK Bobs Køreskole ApS (2021-22) |
Største gæld: | 43' DKK Bobs Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tryktil (6 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2006 i BRYGHUS HORSENS HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Møldrup Hansen i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 3. november 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tryktil
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bobs Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bobs Køreskole ApS
Via Bobs Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bobs Køreskole ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2021 -
Bobs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Bobs Køreskole ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
Bobs Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021 -
Bobs Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2006 - 07.01.2011
Direktør
13.11.2006 - 12.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2006 - 03.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Møldrup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bobs Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -35' DKK. Gennem holdingselskabet Bobs Holding ApS har Jesper derfor også andele i Bobs Køreskole ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Møldrup Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Bobs Holding ApS kunne fremvise et underskud på 68' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Bobs Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -27' DKK (Bobs Køreskole ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (Bobs Holding ApS).