Katja Grothen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. BECHGAARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 19.682' DKK M. BECHGAARD, HANDELSANPARTSSELSKAB (Nu: M. BECHGAARD ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -9.255' DKK M. BECHGAARD, HANDELSANPARTSSELSKAB (Nu: M. BECHGAARD ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 63.144' DKK M. BECHGAARD, HANDELSANPARTSSELSKAB (Nu: M. BECHGAARD ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 28.571' DKK M. BECHGAARD, HANDELSANPARTSSELSKAB (Nu: M. BECHGAARD ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KASTIJAJU ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i M. BECHGAARD ApS (tidligere M. BECHGAARD, HANDELSANPARTSSELSKAB) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Katja Grothen i 14 år 8 måneder, inden stoppet d. 20. september 1990.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.548' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FMI / Katja Grothen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
FMI / Katja Grothen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
KASTIJAJU ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2002
Registreringsdato: 09.01.2002 -
A/S PSE NR. 2274 (Nu: G5 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 10.10.1994
Registreringsdato: 10.10.1994
Blå bog (fortsat)
Katja har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.1984 - 09.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.1987 - 10.10.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.1975 - 20.09.1990
Ejerandel: Intet ejerskab