Rikke Skjødt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Den lille basker v/Rikke Skjødt Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 226' DKK ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS (2015) |
Største underskud: | -370' DKK ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 855' DKK ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS (2020) |
Største gæld: | 621' DKK ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Den lille basker v/Rikke Skjødt Jensen (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 ved Den lille basker v/Rikke Skjødt Jensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rikke Skjødt Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rikke i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2020
Registreringsdato: 25.06.2020 -
ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2017
Registreringsdato: 16.03.2017
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2017 - 25.06.2020
Bestyrelsesmedlem
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.05.2012 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Skjødt Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS der præsenterede et overskud på 79' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS der præsenterede et underskud på 370' DKK.
Rikke har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2017 til 2020 hos ERRINDLEV KØBMANDSHANDEL ApS.
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Steen Hjelm Sørensen.