Nicolai Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NT BYG v/Nicolai Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.806' DKK VP Villy Poulsen NO-DIG ApS (2018) |
Største underskud: | -5.578' DKK VP Villy Poulsen NO-DIG ApS (2021) |
Største egenkapital: | 7.391' DKK VP Villy Poulsen NO-DIG ApS (2023) |
Største gæld: | 29.133' DKK VP Villy Poulsen NO-DIG ApS (2017) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos VP Villy Poulsen NO-DIG ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomsen Byg Holding ApS (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 ved NT BYG v/Nicolai Thomsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Nicolai Thomsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Nicolai i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomsen Byg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Murer Nicolai Thomsen ApS
Via Thomsen Byg Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Murer Nicolai Thomsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2020 -
VP Villy Poulsen NO-DIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2023 -
Thomsen Byg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
VP Villy Poulsen NO-DIG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
Thomsen Byg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020 -
Thomsen Byg Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2014 - 29.09.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.05.2012 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicolai Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomsen Byg Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 131' DKK. Igennem sit holdingselskab Thomsen Byg Holding ApS har Nicolai dermed også ejerandele i Murer Nicolai Thomsen ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nicolai Thomsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VP Villy Poulsen NO-DIG ApS fremviste et overskud på 4.072' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Thomsen Byg Holding ApS fremviste et underskud på 21' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Margit Poulsen.