Glenn Fredholm Hyldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nyrum & Hyldgaard V/Glenn Hyldgaard (Ejer) |
Største overskud: | 180' DKK NH Algerens ApS (2021-22) |
Største underskud: | -20' DKK NH Algerens ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 197' DKK NH Algerens ApS (2021-22) |
Største gæld: | 413' DKK NH Algerens ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NH Algerens ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nyrum & Hyldgaard V/Glenn Hyldgaard (8 år 8 måneder) |
Det hele startede i 2012 i Nyrum & Hyldgaard V/Glenn Hyldgaard (tidligere Salling Nethandel v/Glenn Ravnborg Hyldgaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Glenn Fredholm Hyldgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Glenn i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vinduespolering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
G Hyldgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NH Algerens ApS
Via G Hyldgaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
G Hyldgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2018 -
NH Algerens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Salling Nethandel v/Glenn Ravnborg Hyldgaard (Nu: Nyrum & Hyldgaard V/Glenn Hyldgaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
NH Algerens ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2018
Registreringsdato: 27.03.2018 -
G Hyldgaard Holding IVS (Nu: G Hyldgaard Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2018
Registreringsdato: 15.03.2018
Blå bog (fortsat)
Glenn har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.03.2018 - 11.07.2019
Direktør
27.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Glenn Fredholm Hyldgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn G Hyldgaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 106' DKK. Gennem holdingselskabet G Hyldgaard Holding ApS har Glenn derfor også andele i NH Algerens ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Glenn Fredholm Hyldgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor NH Algerens ApS kunne fremvise et overskud på 180' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor NH Algerens ApS kunne fremvise et underskud på 20' DKK.