Vagn Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTER KØBMAND ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lotteriforhandler Vagn Knudsen (12 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 hos VESTER KØBMAND ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Vagn Knudsen i 3 år 5 måneder, før stoppet d. 27. april 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor kolonialhandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. april 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lotteriforhandler Vagn Knudsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Thyregod Vester Pensionistforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.12.2023
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
Thyregod Vester Pensionistforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2023
Registreringsdato: 09.12.2023 -
Lotteriforhandler Vagn Knudsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2012
Registreringsdato: 01.01.2012 -
VESTER INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2006
Registreringsdato: 01.01.2006
Blå bog (fortsat)
Vagn har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.12.2003 - 01.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.11.2001 - 27.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab