Jette Bach
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALM. BRAND INVEST III A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALM. BRAND INVEST III A/S (5 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 ved ALM. BRAND INVEST III A/S (tidligere FORSIKRINGSSELSKABET PROVINZIAL DANMARK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jette Bach i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen den 3. december 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor skadesforsikringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2005.
Repræsentant (1)
-
BLICHEREGNENS MUSEUMSFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.01.2023
Tidslinje (5)
-
BLICHEREGNENS MUSEUMSFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023 -
J. Cleaning v/ J. Randrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2014
Registreringsdato: 29.06.2014 -
J. Cleaning v/ J. Randrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013
Blå bog (fortsat)
Jette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2013 - 29.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.05.1998 - 03.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab