Jack Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udgivelser.dk (Ejer) |
Største overskud: | 14.864' DKK UNLIMITED TRADING S.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -1.453' DKK UNLIMITED TRADING S.M.B.A. (2019-20) |
Største egenkapital: | 12.151' DKK UNLIMITED TRADING S.M.B.A. (2016-17) |
Største gæld: | 23.976' DKK UNLIMITED TRADING S.M.B.A. (2016-17) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos UNLIMITED TRADING S.M.B.A. (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af UNLIMITED TRADING S.M.B.A. (11 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2012 hos Udgivelser.dk med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jack Jørgensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jack i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2014.
Tidslinje (4)
-
Unooffice.dk ApS (Nu: Danske Estates ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018 -
Unooffice.dk ApS (Nu: Danske Estates ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2017
Registreringsdato: 20.10.2017 -
Udgivelser.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014
Blå bog (fortsat)
Jack har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2017 - 05.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.03.2012 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jack' netværk er Mahyar Haji Ghassem.