Mahmoud Ashkanian
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mentis, Neuropsykiatrisk Privatklinik (Ejer) |
Største overskud: | 2.622' DKK Mentis ApS (2023) |
Største underskud: | -595' DKK Mentis Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 3.933' DKK Mentis Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.238' DKK Mentis Speciallægepraksis ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Mentis Speciallægepraksis ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mentis ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2012 ved Mentis, Neuropsykiatrisk Privatklinik (tidligere Neuropsych Consult v/Mahmoud Ashkanian) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mahmoud Ashkanian der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mahmoud i 5 år 9 måneder, før stoppet den 20. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor psykologisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mentis Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Mentis ApS
Via Mentis Holding ApS -
Mentis Speciallægepraksis ApS
Via Mentis Holding ApS -
Mentis Ejendomme ApS
Via Mentis Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Mentis Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2017 -
Mentis Speciallægepraksis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2017 -
Mentis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2017 -
Mentis Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Mentis Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
Neuropsych Consult v/Mahmoud Ashkanian (Nu: Mentis, Neuropsykiatrisk Privatklinik) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2017
Registreringsdato: 20.12.2017 -
Mentis ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2017
Registreringsdato: 20.09.2017
Blå bog (fortsat)
Mahmoud har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.03.2012 - 20.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.06.2017 - 20.09.2017
Direktør og Reel ejer
27.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mahmoud Ashkanian er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mentis Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.933' DKK. Igennem holdingselskabet Mentis Holding ApS har Mahmoud derfor også ejerandele i Mentis ApS (100%), Mentis Speciallægepraksis ApS (100%) og Mentis Ejendomme ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mahmoud Ashkanian, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mentis ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.622' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Mentis Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 595' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.622' DKK (Mentis ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (Mentis Speciallægepraksis ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.933' DKK (Mentis Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.367' DKK (Mentis Speciallægepraksis ApS).