Louise Kirkegaard Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOUISE NIELSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 759' DKK Louise's Catering ApS (2022) |
Største underskud: | -288' DKK Louise's Catering ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.124' DKK Louise's Catering ApS (2023) |
Største gæld: | 1.298' DKK Louise's Catering ApS (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Louise's Catering ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOUISE NIELSEN HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 hos LOUISE NIELSEN HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev kun stiftet af Louise Kirkegaard Poulsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem bestred Louise i 10 år 6 måneder, før stoppet d. 20. september 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2014 kunne vise et underskud på 1' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Louise's Catering ApS
Ejerandel: 100% -
Louise´s Catering - Lunch ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Louise's Catering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2020 -
Louise´s Catering - Lunch ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Louise´s Catering - Lunch ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Louise´s Catering - Lunch ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Stald Klokmose v/Louise Kirkegaard Nielsen (Nu: Spjald Madbutik/Louise's Catering v. Louise Kirkegaard Poulsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Louise har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.2012 - 30.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
03.03.2006 - 30.12.2016
Bestyrelsesmedlem
20.09.2016 - 30.12.2016
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Louise's Catering ApS kunne offentliggøre et overskud på 759' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Louise's Catering ApS kunne offentliggøre et underskud på 288' DKK.