Thomas Borregaard
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bandagist Thomas Borregaard (Ejer) |
Største overskud: | 12' DKK Thomas Borregaard Holding ApS (2020-21) |
Største underskud: | -475' DKK Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps) (2021-22) |
Største egenkapital: | 243' DKK Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps) (2020-21) |
Største gæld: | 1.383' DKK Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps) (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bandagist Thomas Borregaard (7 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 hos Bandagist Thomas Borregaard (tidligere Liv og Lemmer) i hvervet som Ejer. Thomas Borregaard købte virksomheden Bandagist Thomas Borregaard den 31. oktober 2016. Thomas har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer har Thomas nu besiddet i 7 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bandagist Thomas Borregaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Thomas Borregaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet af den 31. maj 2024 ApS
Via Thomas Borregaard Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Thomas Borregaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2020 -
Selskabet af den 31. maj 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Selskabet af den 31. maj 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2020
Registreringsdato: 18.09.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2020 - 14.05.2020
Reel ejer
01.05.2020 - 14.05.2020
Direktør
01.05.2020 - 01.06.2022
Ejer
15.05.2020 - 18.09.2020
Reel ejer
15.05.2020 - 31.05.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
13.08.2018 - 30.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Borregaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Borregaard Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -22' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Selskabet af den 31. maj 2024 ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Borregaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Thomas Borregaard Holding ApS landede et overskud på 12' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Empelvic ApS (Nu: Lacecu Aps) landede et underskud på 475' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Micha Grøn.