Fatih Ari
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JETBILLET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 128' DKK ORKIDE-FONDEN (2014) |
Største underskud: | -754' DKK ORKIDE-FONDEN (2016) |
Største egenkapital: | 1.131' DKK ORKIDE-FONDEN (2014) |
Største gæld: | 6.008' DKK ORKIDE-FONDEN (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Høje Taastrup Privatskole (6 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2010 i JETBILLET ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Fatih Ari i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 12. marts 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rejsebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. marts 2012.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ORKIDE-FONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020 -
ORKIDE-FONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2015
Registreringsdato: 16.01.2015 -
Ari Gruppen v/Fatih Ari (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2012
Registreringsdato: 14.11.2012
Blå bog (fortsat)
Fatih har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2015 - 11.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.02.2012 - 14.11.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.04.2010 - 12.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab