Peter Lyngsø
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peter Lyngsø (Ejer) |
Største overskud: | 3.368' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største underskud: | -41' DKK PETER LYNGSØ HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 11.553' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største gæld: | 32.148' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER LYNGSØ HOLDING ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2012 ved Peter Lyngsø i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Lyngsø der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 3 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER LYNGSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
L&K Bredsten A/S
Via PETER LYNGSØ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PETER LYNGSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
L&K Bredsten A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2017
Registreringsdato: 30.05.2017 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017 -
Peter Lyngsø (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.06.2014 - 15.06.2021
Reel ejer
16.06.2014 - 16.06.2014
Bestyrelsesmedlem
16.06.2014 - 29.05.2017
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.02.2012 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PETER LYNGSØ HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 897' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor PETER LYNGSØ HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.368' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.553' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.472' DKK (PETER LYNGSØ HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jens Lind.