Pia Nygaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dorthealunds Dyreklinik v/Pia Nygaard Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 16.234' DKK Dorthealund A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 37.299' DKK Dorthealund A/S (2023) |
Største gæld: | 119.247' DKK Dorthealund A/S (2020) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Dorthealund A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dorthealunds Dyreklinik v/Pia Nygaard Hansen (12 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2012 i Dorthealunds Dyreklinik v/Pia Nygaard Hansen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Pia Nygaard Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Pia nu besiddet i 12 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dorthealunds Dyreklinik v/Pia Nygaard Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Dorthealund A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2018
Registreringsdato: 21.12.2018 -
Dorthealund A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2018
Registreringsdato: 18.12.2018 -
Dorthealunds Dyreklinik v/Pia Nygaard Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2012
Registreringsdato: 01.03.2012
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2018 - 21.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab