Mirza Asad Baig
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Simple Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 284' DKK Iniziu ApS (2022) |
Største underskud: | -756' DKK Iniziu ApS (2020) |
Største egenkapital: | 106' DKK Iniziu ApS (2019) |
Største gæld: | 1.815' DKK Iniziu ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Iniziu ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Simple Consulting (7 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 ved Simple Consulting som Ejer. Mirza Asad Baig købte virksomheden Simple Consulting den 15. marts 2017. Mirza har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer har Mirza nu besiddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simple Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Iniziu ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
Iniziu ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2019
Registreringsdato: 13.08.2019 -
Simple Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2017
Registreringsdato: 15.03.2017
Blå bog (fortsat)
Mirza har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2019 - 25.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab