Anders Thomsen Skovsende
Erhvervsaktiv: | 13. feb. 2012 - 1. jan. 2022 |
Karrieren startede hos: | ATS Regnskabsservice v/Anders Thomsen Skovsende (Stifter) |
Største overskud: | 459' DKK Invis ApS (2022) |
Største underskud: | -620' DKK Talents of Tomorrow ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 579' DKK Invis Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 498' DKK Invis ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af ATS Regnskabsservice v/Anders Thomsen Skovsende (12 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2012 i ATS Regnskabsservice v/Anders Thomsen Skovsende (tidligere København Isenkram v/Anders Thomsen Skovsende) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Thomsen Skovsende og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Anders nu besiddet i 12 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ATS Regnskabsservice v/Anders Thomsen Skovsende
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Invis Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Invis ApS
Via Invis Holding ApS -
Talents of Tomorrow ApS
Via Invis Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Invis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
Talents of Tomorrow ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2021 -
Invis Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2021
Tidslinje (9)
-
Talents of Tomorrow ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Invis ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Talents of Tomorrow ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.07.2021 - 01.01.2022
Direktør og Reel ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 01.01.2022
Direktør og Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Anders Thomsen Skovsende er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Invis Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 579' DKK. Gennem sit holdingselskab Invis Holding ApS har Anders dermed også andele i Invis ApS (100%) & Talents of Tomorrow ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Anders Thomsen Skovsende, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Invis ApS landede et overskud på 459' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Talents of Tomorrow ApS landede et underskud på 620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 225' DKK (Invis ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (Talents of Tomorrow ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 579' DKK (Invis Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 51' DKK (Invis ApS).