Alice Kähler Karstensen
Hjelmvej 15, 4780 Stege, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EWFE-SCANDINAVIA A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vinagentur Karstensen v/Alice Kähler Karstensen (12 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1991 i EWFE-SCANDINAVIA A/S (tidligere A/S PSE NR. 4155) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Alice Kähler Karstensen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 9. juni 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vinagentur Karstensen v/Alice Kähler Karstensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Vinagentur Karstensen v/Alice Kähler Karstensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2012
Registreringsdato: 01.01.2012 -
A/S PSE NR. 4155 (Nu: EWFE-SCANDINAVIA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 09.06.1994
Registreringsdato: 09.06.1994 -
A/S PSE NR. 4155 (Nu: EWFE-SCANDINAVIA A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.1991
Registreringsdato: 01.04.1991
Blå bog (fortsat)
Alice har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.1991 - 09.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?