Anders Lentini From
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SpotMe (Ejer) |
Største overskud: | 771' DKK Måttemanden ApS (2023) |
Største underskud: | -230' DKK FROZEN YOGO ApS (Nu: PharmaNordic ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.320' DKK Måttemanden ApS (2023) |
Største gæld: | 1.646' DKK Måttemanden ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Måttemanden ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LENTINI HOLDING ApS (9 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2014 ved SpotMe som Ejer. Anders Lentini From købte virksomheden SpotMe den 1. oktober 2014. Anders der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Anders i , før fratrædelsen den 1. oktober 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LENTINI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PharmaNordic ApS
Via LENTINI HOLDING ApS -
Måttemanden ApS
Via PharmaNordic ApS
Direktørposter (3)
-
Måttemanden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.07.2019 -
LENTINI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2014 -
PharmaNordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Måttemanden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.07.2019
Registreringsdato: 22.07.2019 -
YAQEEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.07.2017
Registreringsdato: 12.07.2017 -
YAQEEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2017
Registreringsdato: 12.07.2017
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.07.2019 - 31.12.2019
Direktør
22.07.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - 20.09.2020
Reel ejer
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52,5% -
Ejer
15.10.2014 - 12.07.2017
Direktør
28.10.2014 - 12.07.2017
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2014 - 14.10.2014
Direktør og Reel ejer
15.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2014 - 01.10.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Lentini From er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LENTINI HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.193' DKK. Igennem sit holdingselskab LENTINI HOLDING ApS har Anders dermed også ejerandele i PharmaNordic ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anders Lentini From, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Måttemanden ApS fremviste et overskud på 771' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor FROZEN YOGO ApS (Nu: PharmaNordic ApS) fremviste et underskud på 230' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 771' DKK (Måttemanden ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.320' DKK (Måttemanden ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.189' DKK (FROZEN YOGO ApS (Nu: PharmaNordic ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jesper Fredsgaard Jensen.